熱門資訊> 正文
2024-08-06 18:03
蔡偉康獲委任為執行董事,梁家進、王克楠獲委任為獨立非執行董事。
恆大汽車(00708.HK)於8月5日晚間發佈兩則公告,涉及公司董事會成員變動。從公告結果來看,劉永灼及秦立永被免去執行董事職務;同時,蔡偉康獲委任為執行董事,梁家進、王克楠獲委任為獨立非執行董事。
這意味着,在今年年初因涉嫌違法犯罪被依法刑事拘留的劉永灼,被「逐出」恆大汽車董事會。由恆大健康產業集團提名的三名候選人,則獲委任進入恆大汽車董事會。
恆大健康提名的三名候選人獲選
從恆大汽車此前披露的簡歷信息來看,三位新進入公司董事會的董事在金融、法律等領域擁有豐富的從業經驗。
獲委任為恆大汽車執行董事的蔡偉康,現年66歲,他於1982年在英國曼徹斯特維多利亞大學(現稱曼徹斯特大學)取得經濟與社會研究文學學士學位(金融及會計),為香港會計師公會、英格蘭及威爾斯特許會計師公會、特許公認會計師公會及香港税務學會之會員。
目前,蔡偉康仍在多個上市公司擔任董事職務。具體來看,他現擔任新明中國(02699.HK)的非執行董事、建發新勝(00731.HK)的非執行董事、佳源國際控股(02768.HK)的獨立非執行董事。
此外,蔡偉康還曾擔任過多個上市公司的董事職務。包括於2020年11月至2021年10月,擔任裕承科金(00279.HK)的執行董事;2021年5月至2023年6月,擔任南岸集團(00577.HK)的獨立非執行董事;2021年12月起至2024年1月,擔任夢東方(00593.HK)的獨立非執行董事。
值得注意的是,在這些過往任職的公司中,蔡偉康曾協助裕承科金、南岸集團推行重組計劃。此外,來自企查查的數據顯示,他自2021年至今,還在兩家為「存續」狀態的公司中擔任職務。
其中,能京商貿(上海)有限公司的控股股東為森信洋紙有限公司,系建發新勝(00731.HK,前身為森信紙業集團)的間接全資附屬公司,在2020年就宣告自願「清盤」並進入程序。
梁家進則獲委任為恆大汽車的獨立非執行董事,他年僅38歲。簡歷信息顯示,他現任碧寶岸(一香港私人公司)的董事,主要為客户提供財務顧問服務,系經驗豐富的財務和會計專業人士。
此外,自2023年3月起至今,梁家進擔任GBA集團(00261.HK)的獨立非執行董事;自2017年11月起至今,擔任萬里印刷(08385.HK)的獨立非執行董事,也擁有上市公司就職董事的經歷。
同樣獲委任為獨立非執行董事的王克楠,現年48歲。作為一名執業律師,他曾於2002年獲中國政法大學研究生院法律碩士學位,在金融及投資管理機構擁有近二十年工作經驗,主要從事不良債務投資、金融機構重組及併購以及特殊機會投資。
從個人履歷來看,他曾在2002年至2014年任職於中國信達資管,2014年至2017年進入中國信達(香港)控股,2017年至今擔任中信資本直接投資部董事總經理;在上市公司層面,他曾於2010年至2017年擔任西安銀行(600928.SH)的董事。
三人在獲得提名時,並不擁有恆大汽車的任何股權。恆大汽車股東大會投票結果顯示,針對三人的委任議案均以99.98%的表決結果通過。
兩名「恆大系」董事被罷免
同期,恆大汽車還通過了兩項議案,即對劉永灼及秦立永執行董事職務的罷免。從結果來看,對劉永灼的罷免議案以100%的投票結果通過,秦立永的罷免議案則為99.98%。
根據恆大汽車往期公告信息,秦立永從事工程管理及監察,在該領域有十六年經驗,其本碩均畢業於同濟大學管理科學與工程專業。
秦立永曾在上海佳安置業任職,2005年加入恆大集團后開始在「恆大系」的公司任職,在恆大地產及下屬公司、恆大汽車、恆大健康等均擔任過不同職務。就恆大汽車而言,在2019年2月獲委任為執行董事之前,他最高曾擔任副總裁職務。
相對秦立永來説,劉永灼的知名度更高。他出生於1981年,自2003年開始進入「恆大系」企業,曾分管廣州恆大淘寶足球俱樂部、恆大文化產業集團、恆大高科技集團等多家企業,在業內有「許家印的得力干將」之稱。
不過,在2024年1月,恆大汽車公告,「執行董事劉永灼因涉嫌違法犯罪,已被依法刑事拘留。」不到半年后,恆大健康便向恆大汽車提交議案,「罷免劉永灼、秦立永執行董事及在公司任何職位。」
結合恆大汽車2023年年報和同花順數據來看,恆大健康作為恆大汽車的第一大股東,於2023年末的持股數約為62.19億股,對應持股比例為57.36%;同期,劉永灼、秦永立的持股比例分別為165.35萬股、138.6萬股,對應持股比例為0.02%、0.02%。
不過,因恆大汽車當前還在持續引入戰略投資者,未來其股權結果及董事會成員是否還會發生變動,仍需觀察。往期公告顯示,恆大汽車在今年4月宣佈紐頓集團5億美元投資終止;5月26日公佈一則股份出售意向,透露其29%股份或被收購的消息,但截止目前該事項還未有新消息披露。